Beginn |
Ende |
Name |
Rang |
Quelle |
|
|
|
osavul
|
1662-05-00 |
1662-05-00 |
Buvajlo, Roman
|
osavul
|
АктыЮЗР Vol. VII Nr. 121 S. 350
|
|
Military Position ID: |
54025 |
Systemname: |
Buvajlo, Roman |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
JS |
Somko, Jakym |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1662-05-00 |
1662-05-00 |
Quelle: |
АктыЮЗР
Vol. VII
Nr. 121
S. 350
|
|
In einem Bericht des späteren polkovnyk von Poltava, Hudzel', wird mitgeteilt, dass Buvajlo von Somko nach Poltava zur Aushebung einer Truppe gesendet worden sei. Buvajlo habe sich im Anschluss durch sein strenges Regiment hervorgetan. So habe er u.a. Boote angesteckt und die Kosaken nicht mehr in die Steppe und umgekehrt Zaporoher nicht mehr ins Land gelassen. (cku)
|
1662-05-00 |
1662-05-00 |
Buvajlo, Roman
|
osavul
|
АктыЮЗР
Vol. V
Nr. 55
S. 112
|
|
Military Position ID: |
633 |
Systemname: |
Buvajlo, Roman |
Name lt. Quelle: |
Byvajlo, Roman
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1662-05-00 |
1662-05-00 |
Quelle: |
АктыЮЗР
Vol. V
Nr. 55
S. 112
|
|
Wird von Kosaken aus Poltava getötet. (cku)
|
1665-00-00 |
1666-00-00 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
GG
S. 526
|
|
Military Position ID: |
690 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-00-00 |
1666-00-00 |
Quelle: |
GG
S. 526
|
|
|
1665-01-00 |
1665-01-00 |
Korsunec', Jarema
|
osavul
|
Кривошея
S. 98
|
|
Military Position ID: |
80805 |
Systemname: |
Korsunec', Jarema |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Name in Quelle (in Kyrillica): |
Корсунець, Ярема
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-01-00 |
1665-01-00 |
Quelle: |
Кривошея
S. 98
|
|
|
1665-01-27 |
1665-01-27 |
Korsunec', Jarema
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 18
S. 18
|
|
Military Position ID: |
3184 |
Systemname: |
Korsunec', Jarema |
Name lt. Quelle: |
Korsunec, Jarema
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-01-27 |
1665-01-27 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 18
S. 18
|
|
|
1665-04-00 |
1665-04-00 |
Čerkas, Lev
|
osavul
|
Кривошея
S. 98
|
|
Military Position ID: |
80806 |
Systemname: |
Čerkas, Lev |
Name lt. Quelle: |
Čerkes, Levko
|
Name in Quelle (in Kyrillica): |
Черкес, Левко
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-04-00 |
1665-04-00 |
Quelle: |
Кривошея
S. 98
|
|
|
1665-06-30 |
1665-06-30 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. II
Nr. 14
S. 12
|
|
Military Position ID: |
695 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
[unknown], Dachno
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-06-30 |
1665-06-30 |
Quelle: |
КПУ
Vol. II
Nr. 14
S. 12
|
|
|
1665-06-30 |
1665-06-30 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 47
S. 39
|
|
Military Position ID: |
691 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
Čemarenko, Dachno
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-06-30 |
1665-06-30 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 47
S. 39
|
|
|
1665-07-25 |
1665-07-25 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. II
Nr. 15
S. 13
|
|
Military Position ID: |
696 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-07-25 |
1665-07-25 |
Quelle: |
КПУ
Vol. II
Nr. 15
S. 13
|
|
Verkauft sein Haus in Poltava. (cku)
|
1665-10-30 |
1665-10-30 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 64
S. 56
|
|
Military Position ID: |
692 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
Čemarenko, Dachno
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1665-10-30 |
1665-10-30 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 64
S. 56
|
|
|
1666-02-28 |
1666-02-28 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 73
S. 67
|
|
Military Position ID: |
693 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
[unknown], Dachno
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1666-02-28 |
1666-02-28 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 73
S. 67
|
|
|
1666-10-20 |
1666-10-20 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 87
S. 85
|
|
Military Position ID: |
694 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1666-10-20 |
1666-10-20 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 87
S. 85
|
|
|
1666-12-06 |
1666-12-06 |
Čamarenko, Dachno
|
osavul
|
КПУ
Vol. II
Nr. 23
S. 20
|
|
Military Position ID: |
697 |
Systemname: |
Čamarenko, Dachno |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1666-12-06 |
1666-12-06 |
Quelle: |
КПУ
Vol. II
Nr. 23
S. 20
|
|
|
1667-00-00 |
1668-00-00 |
Obida, Ivan
|
osavul
|
GG
S. 526
|
|
Military Position ID: |
4608 |
Systemname: |
Obida, Ivan |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1667-00-00 |
1668-00-00 |
Quelle: |
GG
S. 526
|
|
|
1667-01-29 |
1667-01-29 |
Kaljužnyj, Vasyl'
|
osavul
|
КПУ
Vol. II
Nr. 30
S. 25
|
|
Military Position ID: |
2898 |
Systemname: |
Kaljužnyj, Vasyl' |
Name lt. Quelle: |
Kaljužnyj, Vasil'
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1667-01-29 |
1667-01-29 |
Quelle: |
КПУ
Vol. II
Nr. 30
S. 25
|
|
|
1667-03-00 |
1668-06-00 |
Obida, Ivan
|
osavul
|
Кривошея
S. 98
|
|
Military Position ID: |
80809 |
Systemname: |
Obida, Ivan |
Name lt. Quelle: |
Nicht vorhanden.
|
Name in Quelle (in Kyrillica): |
Обіда, Іван
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1667-03-00 |
1668-06-00 |
Quelle: |
Кривошея
S. 98
|
|
|
1667-03-27 |
1667-03-27 |
Obida, Ivan
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 91
S. 90
|
|
Military Position ID: |
4609 |
Systemname: |
Obida, Ivan |
Name lt. Quelle: |
Obeda, Ivan
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1667-03-27 |
1667-03-27 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 91
S. 90
|
|
|
1667-06-00 |
1667-06-00 |
Obida, Ivan
|
osavul
|
АктыЮЗР
Vol. VI
Nr. 62
S. 194
|
|
Military Position ID: |
4607 |
Systemname: |
Obida, Ivan |
Name lt. Quelle: |
Ovod, Ivan
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1667-06-00 |
1667-06-00 |
Quelle: |
АктыЮЗР
Vol. VI
Nr. 62
S. 194
|
|
|
1667-12-00 |
1667-12-00 |
Obida, Ivan
|
osavul
|
КПУ
Vol. I
Nr. 124
S. 124
|
|
Military Position ID: |
4610 |
Systemname: |
Obida, Ivan |
Name lt. Quelle: |
Obeda, Ivan
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1667-12-00 |
1667-12-00 |
Quelle: |
КПУ
Vol. I
Nr. 124
S. 124
|
|
|
1668-02-00 |
1668-02-00 |
Petraščenko, Stepan
|
osavul
|
Кривошея
S. 98
|
|
Military Position ID: |
80810 |
Systemname: |
Petraščenko, Stepan |
Name lt. Quelle: |
Petrašenko, Stefan
|
Name in Quelle (in Kyrillica): |
Петрашенко, Стефан
|
Rang : |
POS |
osavul |
Amtiert als Stellvertreter ? |
Nein
|
Hierarchie-Ebene: |
P |
polk |
Heereszugehörigkeit: |
RA |
Regular Army |
Polk: |
47 |
Poltava
|
Sotnja: |
250 |
Poltava |
Kurinnja: |
250 |
Poltava |
Datum (Anfang/Ende): |
1668-02-00 |
1668-02-00 |
Quelle: |
Кривошея
S. 98
|
|
|